Entreprise : CUMA DE LA LIBERTE - SIREN 777 858 945
Identité
Dénomination
CUMA DE LA LIBERTE
SIREN (siège)
777 858 945
Date d'immatriculation au RNE
10/10/2002
Début d’activité
19/05/1966
Date de fin de la personne morale
09/10/2042
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Achats et utilisation de matériels agricoles
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
359.78 EUR
Adresse du siège
MOULIN DE TREMONDET 56190 NOYAL-MUZILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER BERTRAND , DOMINIQUE , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Noyal-Muzillac
Nom, Prénom(s)
GOULARD LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Noyal-Muzillac
Nom, Prénom(s)
JEGO NICOLAS , ROGER , ALCIME , DAVID , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Noyal-Muzillac
Nom, Prénom(s)
LOUIS FABIEN , ALAIN , JOSEPH , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Noyal-Muzillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/05/1966
Siret
77785894500010
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Achats et utilisation de matériels agricoles
Autres Activités
Achats et utilisation de matériels agricoles
Adresse
MOULIN DE TREMONDET
56190 , NOYAL-MUZILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6845
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/03/2018 : Partant : VAUGRENARD Pascal, Secrétaire Nouveau : GUIGUIAN Eric, Alexis, Loïc, Marie, Vice-président Changement de qualité : GOULARD Laurent, Vice-président devient Secrétaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3657
Date d'ajout
19/06/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/03/2017 : Partant : CHEVALIER Dominique Georges-Henri, Président Nouveau : NICOL Benoît, Gabriel, Jean, Joseph, Président
Numéro d'observation
5677
Date d'ajout
29/11/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/01/2012 : Partant : OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant Partant : OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/03/2013 : Partant : JARSALE Pascal Alexis Marcel Marie, Trésorier Nouveau : GOULARD Laurent, Vice-président Nouveau : VAUGRENARD Pascal, Secrétaire Nouveau : BEILLON Vincent, Trésorier
Numéro d'observation
2553
Date d'ajout
27/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/02/2008 : Partant : BEILLON Patrick, PRÉSIDENT Partant : GUIGUIAN Eric, TRÉSORIER Nouveau : CHEVALIER Dominique Georges-Henri, PRÉSIDENT Nouveau : JARSALE Pascal Alexis Marcel Marie, TRÉSORIER
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL INITIAL 359.78 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).