Entreprise : CUMA LA TURBULENTE - SIREN 777 802 406
Identité
Dénomination
CUMA LA TURBULENTE
SIREN (siège)
777 802 406
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2002
Début d’activité
24/02/1965
Date de fin de la personne morale
22/05/2045
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Achat et utilisation de matériels agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
1361.36 EUR
Adresse du siège
SAINTE ANNE 56220 CADEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Caden
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEILLON PASCAL , HERVE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Caden
Nom, Prénom(s)
BOULO YANNICK , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Caden
Nom, Prénom(s)
RICHARD DENIS , CLAUDE , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Caden
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL JEAN-LUC , EUGENE , JOSEPH , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Caden
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/02/1965
Siret
77780240600010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat et utilisation de matériels agricoles
Adresse
SAINTE ANNE
56220 , CADEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Caden
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7246
Date d'ajout
28/08/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/03/2019 : Partant : RICHARD Philippe, Vice-président Nouveau : BEILLON Pascal, Hervé, Joseph, Marie, Président Changement de qualité : RICHARD Denis, Claude, François, Marie, Président devient Vice-président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6187
Date d'ajout
04/12/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/03/2014 : Partant : BOULO Joseph, Trésorier Nouveau : RICHARD Denis, Claude, François, Marie, Président Nouveau : ROUSSEL Jean-Luc, Eugène, Joseph, Marie, Secrétaire Nouveau : BOULO Yannick, Jean, François, Trésorier Changement de qualité : RICHARD Philippe, Président devient Vice-président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).