Entreprise : CUMA DES LANDES DE VACHES - SIREN 777 802 216
Identité
Dénomination
CUMA DES LANDES DE VACHES
SIREN (siège)
777 802 216
Date d'immatriculation au RNE
08/04/2002
Début d’activité
01/12/1966
Date de fin de la personne morale
07/04/2046
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Coopérative d'utilisation et d'achat de matériels agricoles
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
1163.19 EUR
Adresse du siège
BOURG 56420 BULEON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DREANO GAEL , MARIE , GUENAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Buléon
Nom, Prénom(s)
LAUDRIN DIDIER , MARCEL , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Buléon
Nom, Prénom(s)
LE LABOURIER BERTRAND , HILAIRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Buléon
Nom, Prénom(s)
VOISIN ETIENNE , DOMINIQUE , EMMANUEL , MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Lantillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1966
Siret
77780221600021
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Coopérative d'utilisation et d'achat de matériels agricoles
Adresse
BOURG
56420 , BULEON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
257
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/03/2019 : Partant : LE GAL Hervé, Benoît, Auguste, Marie, Trésorier Partant : LE NIVET Didier, Adrien, Marie, Vice-président Nouveau : VOISIN Etienne, Dominique, Emmanuel, Marie, Vice-président Nouveau : DREANO Gaël, Marie, Guénaël, Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5189
Date d'ajout
05/11/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/07/2013 : Partant : VOISIN Dominique, Président Nouveau : LE LABOURIER Bertrand, Hilaire, Président Nouveau : LE NIVET Didier, Adrien, Marie, Vice-président Nouveau : LAUDRIN Didier, Marcel, Marie, Secrétaire Modifié : LE GAL Hervé, Benoît, Auguste, Marie, Trésorier, 7 Le Rest, 56420 Buléon
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT INITIAL 1 163.19 E
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).