Entreprise : ETABLISSEMENTS JEAN MARIE - SIREN 777 347 394
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS JEAN MARIE
SIREN (siège)
777 347 394
Date d'immatriculation au RNE
27/06/1973
Début d’activité
27/06/1973
Date de fin de la personne morale
26/06/2072
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes opérations commerciales se rapportant à l'achat, la vente et la Re- Paration de tous matériels agricoles et accessoires. Toutes opérations se rapportant à la chaudronnerie, serrurerie, Construcltions et charpentes métalliques
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Capital social
510000 EUR
Adresse du siège
20 RTE DU CHATELET 18270 CULAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASSONNET ROMAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Culan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/06/1973
Siret
77734739400010
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes opérations commerciales se rapportant à l'achat, la vente et la Re- Paration de tous matériels agricoles et accessoires. Toutes opérations se rapportant à la chaudronnerie, serrurerie, Construcltions et charpentes métalliques
Adresse
20 RTE DU CHATELET
18270 , CULAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2004
Siret
77734739400028
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACTIVITE : CONSTRUCTIONS METALLIQUES CREATION PROPRIETAIRE EXPLOITANT
Adresse
60 RTE DE SAINT-AMAND
18270 , CULAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2620
Date d'ajout
24/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/04/2010 : Partant : FLOCHLAY Guy, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : IGEC, Commissaire aux comptes suppléant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/04/2010 : Modifié : FIDULOR devient SA SA GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire, demeurant 27 rue JAMES WATT 37206 Tours
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : ACHAT de Monsieur MARIE Jean R.C. 62 A 285 - ENTREE EN JOUISSANC E : 1ER JUILLET 1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).