Entreprise : SCI INIVER - SIREN 777 241 472
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2022)
Dénomination
SCI INIVER
SIREN (siège)
777 241 472
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Fermeture de l'établissement - 77724147200029
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2022
Date de fin de la personne morale
30/10/2032
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048 EUR
Adresse du siège
74 RUE DE STRASBOURG 81200 MAZAMET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAINI BEATRICE , THERESE , MARIE
Nom d'usage
SIGNOLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Castres
Nom, Prénom(s)
MAINI JEROME , ANTOINE , LAURENT , ALBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Mazamet
Nom, Prénom(s)
SAGNES THERESE , YVETTE , MARIE
Nom d'usage
MAINI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
Aussillon
Nom, Prénom(s)
MAINI ALEXANDRE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MAINI ANTOINE , MARIUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1926
Commune de résidence
Aussillon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/03/1972
Siret
77724147200029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
Adresse
74 RUE 74 rue de Strasbourg
81200 , Mazamet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7209
Date d'ajout
07/12/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2022 parution de la publicité légale : actu.fr paru le 08/12/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
932
Date d'ajout
13/03/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/02/2013 : Nouveau : MAINI Jérôme, Antoine, Laurent, Albert, Gérant, Associé Nouveau : MAINI Alexandre, Jean-Marie, Gérant, Associé Nouveau : MAINI Thérèse, Yvette, Marie, Associé Nouveau : SIGNOLES Béatrice, Thérèse, Marie, Associé Changement de qualité : MAINI Antoine Marius, Gérant devient Associé Dépôt d'actes n° 522 Journal d'annonces légales : Le Paysan Tarnais du 7/03/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).