Entreprise : ENTREPRISE GERARD PIN - SIREN 776 207 169
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2002)
Dénomination
ENTREPRISE GERARD PIN
SIREN (siège)
776 207 169
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1973
Fermeture de l'établissement - 77620716900017
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/1992
Date de fin de la personne morale
05/07/2071
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
CHE VILLENEUVE DE LA RAHO 66280 SALEILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIN GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Saleilles
Nom, Prénom(s)
ANDRE JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Perpignan
Nom, Prénom(s)
PIN JEAN , PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
CASTRO SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
ALBAREL MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1973
Siret
77620716900017
Code APE
452A
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Entreprise générale tous travaux publics et particuliers.
Adresse
CHE Chemin de Villeneuve de la
66280 , Saleilles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Raho
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/023421
Date d'ajout
17/12/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 17/12/2021 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DUMANOIS Daniel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/001193
Date d'ajout
24/01/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 24/01/2020 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur BINIER Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/016589
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Par ordonnance en date du 28/11/2018, le Président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné Représentant des créanciers - liquidateur : SELARL MJSA en la personne de Maître Aguilé SANTODOMINGO 7 Rue Léon Dieude Résidence Saint Amand 66000 PERPIGNAN en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/000139
Date d'ajout
05/01/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 05/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur CAVALIERE Alain en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/000126
Date d'ajout
05/01/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 05/01/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur GONZALEZ Alphonse en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/12/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 19/12/2007 ordonnant le changement de juge commissaire suppléant. Nouveau Juge Commissaire Suppléant : Monsieur Marcel PIET.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/11/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 29/11/2006 ordonnant le changement de juge commissaire titulaire : Nouveau Juge Commissaire : M CAVALIERE Alain
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/10/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 25/10/2006 ordonnant le changement de juge commissaire titulaire : Nouveau Juge Commissaire : M DURAND Guy
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 07/09/2005 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 24/09/1991. Juge Commissaire : M HUMBERT Maurice Juge commissaire suppléant : M GONZALEZ Alphonse Liquidateur : ME CLEMENT Pierre Jean Résidence Saint Amand 7, rue Léon Dieudé 66000 PERPIGNAN
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/03/2002
Description
Radiation d'office - radiation en date du 21/03/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/03/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN du 20/03/2002 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
JUGEMENT DU 02.10.1991 Jugement de redressement judiciaire titre I Administrateur : Me SAMSON - Représentant des créanciers : Me BONNES JUGEMENT DU 20.12.1991 Autorise la S.A. ENTREPRISE GERARD PIN représentée par Monsieur PIN Gérard président du Conseil d'administration à faire fonctionner sous sa seule signature le compte ouvert auprès de la BPPO sous le n° 200 21 884 185 pour tous les actes concernant la gestioin courant de l'entreprise et ayant des conséquences financières inférieures à 50 000 F DIT que la mission de l'administrateur est maintenue par tous les actes ayant des conséquences financières supérieures au montant précité - ORDONNE l'exécution provisoire. JUGEMENT DU 31.03.1992 Jugement arretant le plan de cession au profit de la sté NOUVELLE PIN pour le prix de 600 000 F Maintient les fonctions de Me SAMSON et désigne Me BONNES Commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 07/09/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).