Entreprise : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELLIER VENEJAN LA PORTE D'OR - SIREN 775 950 827
Identité
(Entreprise radiée le 08/12/2022)
Dénomination
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CELLIER VENEJAN LA PORTE D'OR
SIREN (siège)
775 950 827
Date d'immatriculation au RNE
29/10/2002
Fermeture de l'établissement - 77595082700011
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2022
Date de fin de la personne morale
28/10/2059
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital minimum
63000 EUR
Adresse du siège
473 RTE DE BAGNOLS SUR CEZE 30200 VENEJAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PARRANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VILLANUEVA CHRISTIAN , MICHEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Carsan
Nom, Prénom(s)
BONZI OLIVIER , CONSTANT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Bagnols-sur-Cèze
Nom, Prénom(s)
SABATIER GERARD , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Vénéjan
Nom, Prénom(s)
IMBERT ROMAIN , MICHEL , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Pont-Saint-Esprit
Nom, Prénom(s)
LAFFUITTE BRUNO , ROBERT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
RIGAILL JULIEN , MAURICE , AIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Pont-Saint-Esprit
Nom, Prénom(s)
VALLAT GUY , JOSEPH , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
TAULEIGNE DANIEL , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Saint-Alexandre
Nom, Prénom(s)
JALADE ERIC , FLORENTIN , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
VINCENT THIERRY , MARCEL , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Vénéjan
Dénomination
CABINET BERTAUD YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
GIORNAL ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orange
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/12/1929
Siret
77595082700011
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
VINIFICATION DES RECOLTES LIVREES PAR LES ASSOCIES COOPERATEURS ET VENTE DE VINS.
Adresse
473 RTE
30200 , Vénéjan - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES PARRANS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/007861
Date d'ajout
18/06/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 11.03.2014 BONZI Olivier Constant nom d'usage : BONZI Olivier devient vice-président PRADIER Alain Paul Max nom d'usage : PRADIER Alain n'est plus vice-président VILLANUEVA Christian Michel nom d'usage : VILLANUEVA Christian n'est plus trésorier CABROL Max Marius nom d'usage : CABROL Max n'est plus secrétaire SALOM PERIS Conception Desamparados nom d'usage : JOUVE Conception n'est plus secrétaire SALOM PERIS Conception Desamparados nom d'usage : JOUVE Conception n'est plus administrateur PRADIER Alain Paul Max nom d'usage : PRADIER Alain n'est plus administrateur DOURS Jean-Louis Emile Jules nom d'usage : BOISSON-DOURS Jean-Louis n'est plus administrateur PRADIER Michel René Marie nom d'usage : PRADIER Michel n'est plus administrateur IMBERT Romain Michel Henri nom d'usage : IMBERT Romain devient secrétaire modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire ESPACE AUDIT J.P. RAMADIER Société à responsabilité limitée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/010355
Date d'ajout
16/08/2011
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES VIGNERONS DE LA PORTE D'OR Avenue VIGAN BRAQUET 30130 PONT-SAINT-ESPRIT, 775 917 842 RCS GTC Nîmes, société apporteuse avec date d'effet au 01/08/2009 A compter du 01.08.2009 : Modification relative à la dénomination (anciennement : CAVE DES VIGNERONS DE VENEJAN SAINT NAZAIRE) - Modification relative au capital (ancien montant : 32 470 euros) - Modification relative aux dirigeants
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).