Entreprise : S.P.R. - SIREN 775 945 918
Identité
Dénomination
S.P.R.
SIREN (siège)
775 945 918
Date d'immatriculation au RNE
11/03/1971
Début d’activité
11/03/1971
Date de fin de la personne morale
10/03/2070
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
NEGOCE DE PRODUITS A BASE DE CAOUTCHOUC ET DE TOUS LES DERIVES DE PRODUITS PETROLIERS ACHAT VENTE DE TOUS MATERIELS AGRICOLES RECHAPAGE DE PNEUS IM PORTATION EXPORTATION ETC PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES, QUELQUES SOIENT LEURS OBJETS OU ACTIVITES VENTE, INSTALLATION DE MATERIEL ELECTROMENAGER ET ELECTRONIQUE, CUISINE, CHAUFFAGE, GRANDE CUISINE, MATERIEL FRIGORIFIQUE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
183701.07 EUR
Adresse du siège
482 AV PAVLOV 30900 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARDOUNAUD JACQUELINE
Nom d'usage
ROHRER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
GRIFFON PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
ROHRER ISABELLE , DOMINIQUE
Nom d'usage
ABEIL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
ROHRER PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
ESPACE AUDIT J.P. RAMADIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/03/1971
Siret
77594591800024
Nom commercial
SOMEDIF
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
IDEM OBJET SOCIAL
Autres Activités
IDEM OBJET SOCIAL
Adresse
482 AV PAVLOV
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F05/011139
Date d'ajout
12/12/2005
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 14.08.2005.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
619
Date d'ajout
22/01/1996
Description
PAR A.G.E. DU 11.12.95 LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE DE 602.500 FRS POUR ETRE PORTE DE 602.500 FRS A 1.205.000 FRS AUX TERMES DE CETTE MEME ASSEMBLEE, L'OBJET SOCIAL A ETE ETENDU A L'ACTIVI TE DE VENTE, INSTALLATION DE MATERIEL ELECTROMENAGER ET ELECTRONIQUE, CUISI NE, CHAUFFAGE, GRANDE CUISINE, MATERIEL FRIGORIFIQUE NOM COMMERCIAL: SOMEDIF DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 22.1.96 LE REVEIL DU MIDI 21.12.95
Numéro d'observation
9022
Date d'ajout
29/11/1995
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST PORTE A LA SOMME DE 602.500 FRS A COMPTER DU 13.11.95 SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 13.11.95 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 29.11.95 LE REVEIL DU MIDI DU 1.12.95
Numéro d'observation
7020
Date d'ajout
21/09/1995
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI EST PORTE A LA SOMME DE 2.359.000 FRS A COMPTER DU 1.1.95 SUITE A LA REALISATION DE LA FUSION ABSORPTION DES STES SARI ET SOMEDIF PAR LA STE S.P.R REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE RAMENER A LA SOMME DE 555.000 FRS SUITE A L'ANNULATION DE 18.040 DE SES PROPRES ACTIONS A COMPTER DU 1.1.95 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 16.8.95 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 21.9.95 CEVENNES MAGAZINE DU 2.9.95
Numéro d'observation
6913
Date d'ajout
18/09/1995
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE LA REUNION DU C.A.DU 4.9.95 DEMISSION DE MR ROHRER PIERRE DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU C.A. (RESTE ADMINISTRATEUR) NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEAU PRESIDENT DU C.A. MME ROHRER JACQUELINE DEJA ADMINISTRATEUR DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 18.09.95 CEVENNES MAGAZINE 16.09.95
Numéro d'observation
483
Date d'ajout
19/01/1995
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE L'A.G.E. DU 27.12.94 MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI SERA DESORMAIS FIXE AU 31.12 DE CHAQUE ANNEE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.01.95
Numéro d'observation
482
Date d'ajout
19/01/1995
Description
L'A.G.E. DU 27.12.94 A DECIDE LA FUSION ABSORPTION DES SOCIETES BELLERIVE INVESTISSEMENTS, SOFIB ET ETABLISSEMENTS HERBIN AVEC EFFET RETROACTIF AU 01.07.94 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.7.94 LE REVEIL DU MIDI 12.01.95
Numéro d'observation
1278
Date d'ajout
09/02/1994
Description
L'A.G.O. DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 31.12.93, A DECIDE DE NOMMER: EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE: LA SARL ESPACE AUDIT JEAN PAUL RAMADIER, NIMES 48 RUE ROUGET DE L'ISLE , RCS NIES B 349 345 199 EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT: MR PASCAL GRIFFON , DEMEU RANT A NIES PARC GEORGES BESSE, ALLEE VON NEUMAN EN REMPLACEMENT RESPECTIVEMENT DE MR JACQUES HERNANDEZ ET DE MR JEAN PAUL RAMADIER DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 9.2.94 LE COMMERCIAL DU GARD 1.2.94
Numéro d'observation
2237
Date d'ajout
23/03/1990
Description
SUIVANT PV DE L'AGE DU 29.12.89 IL A ETE DECIDE: -L'EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A LA PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCI ETES OU ENTREPRISES, QUELQUES SOIENT LEURS OBJETS OU ACTIVITES -LA DENOMINATION SOCIALE DEVIENT S.P.R. AUX LIEU ET PLACE DE SAUNIER PNEUS -LE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE UCHAUD A NIMES 482 AVENUE PAVLOV -L'EXERCICE OUVERT LE 1.1.90 SERA CLOTURE PAR ANTICIPATION LE 30.06.90 ENSUITE L'ANNEE SOCIALE COMMENCERA LE 1.7 ET FINIRA LE 30.6 DE CHAQUE ANNEE DEPOT AU GREFFE LE 23.03.90 LE PAYSAN DU MIDI DU 4.1.90
Numéro d'observation
7396
Date d'ajout
25/10/1989
Description
DEMISSION DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS DE LAMBERT RENE,CHAPELET JOSEPH,VENE JEAN AU 31.08.89 ET DE BROUSSE JEAN ET SAUNIER IRENE AU 30.01.89 NOMINATION EN REMPLACEMENT DE ROHRER PIERRE NE LE 28.10.28 A COLMA R FR DT NIMES 3 RUE DEMIANS EN QUALITE D'ADM ET DE PDG ET DE ROHRER NEE CHARDOUNAUD JACQUELINE LE 04.01.37 A SARRAZAC 21 DT NIMES 3 RUE DEMIANS EN QUALITE DE NOUVEL ADM.AINSI QUE DE ROHRER PATRICK DT NIMES RUE DEMIANS NE LE 14.12.57 A NIMES
Numéro d'observation
6068
Date d'ajout
04/09/1989
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA STE SAUNIER PNEUS INTERNATIONAL SA AU 010189
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 mars 1971 - LE REVEIL DU MIDI du 16 janvier 1971
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).