Entreprise : LES TERRASSES CEVENOLES - SIREN 775 931 785
Identité
(Entreprise radiée le 31/10/2018)
Dénomination
LES TERRASSES CEVENOLES
SIREN (siège)
775 931 785
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Date de fin de la personne morale
30/10/2101
Date de clôture
31/07
Forme juridique
Société coopérative agricole
Capital social
68474.3 EUR
Adresse du siège
RTE DE NIMES 30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DE LA BARAQUETTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDOURESQUES JEAN-MARIE , FRANCOIS , HUBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Moulès-et-Baucels
Nom, Prénom(s)
LAGARDE JEAN-LOUIS , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
La Cadière-et-Cambo
Nom, Prénom(s)
BENEZECH ERIC , JACQUES , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Conqueyrac
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Saint-Hippolyte-du-Fort
Nom, Prénom(s)
LAPOUSTERLE PHILIPPE , LOUIS , RAYMOND , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Le Vigan
Nom, Prénom(s)
MARTY LUC , RENE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1975
Commune de résidence
Pompignan
Nom, Prénom(s)
MONTEL EMMANUEL , JEAN-PAUL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Pompignan
Nom, Prénom(s)
PARISOT SOPHIE
Nom d'usage
SULLEROT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
La Cadière-et-Cambo
Nom, Prénom(s)
BOURGADE PIERRE , LOUIS , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Védas
Nom, Prénom(s)
HAUSDORFF MICHAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Saint-Hippolyte-du-Fort
Dénomination
ESPACE AUDIT J.P. RAMADIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/08/1951
Siret
77593178500015
Code APE
1102B - Vinification
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vinification des récoltes livrées par les associés coopérateurs et vente de vins.
Adresse
RTE Quartier de la Baraquette
30170 , Saint-Hippolyte-du-Fort - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DE LA BARAQUETTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/016448
Date d'ajout
31/10/2018
Description
Radiation en date du 31/10/2018 par suite de fusion absorption par : - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE L'ORMARINE 13 Avenue Du Picpoul 34850 PINET, 443 930 136 RCS GTC Béziers, société bénéficiaire avec date d'effet au 01/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/009133
Date d'ajout
01/06/2017
Description
Modification relative aux dirigeants : HAUSDORFF Michaël nom d'usage : HAUSDORFF Michaël devient président MONTEL Emmanuel Jean-Paul nom d'usage : MONTEL Emmanuel devient vice-président MARTY Luc René Louis nom d'usage : MARTY Luc devient trésorier PARISOT Sophie nom d'usage : SULLEROT Sophie devient secrétaire MARTINEZ Daniel nom d'usage : MARTINEZ Daniel n'est plus président MARTINEZ Daniel nom d'usage : MARTINEZ Daniel devient administrateur BENEZECH Eric Jacques André nom d'usage : BENEZECH Eric n'est plus vice-président BENEZECH Eric Jacques André nom d'usage : BENEZECH Eric devient administrateur HAUSDORFF Michaël nom d'usage : HAUSDORFF Michaël n'est plus trésorier MONTEL Emmanuel Jean-Paul nom d'usage : MONTEL Emmanuel n'est plus secrétaire LAPOUSTERLE Philippe Louis Raymond Léon nom d'usage : LAPOUSTERLE Philippe devient administrateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).