Entreprise : SUDRE SA - SIREN 775 896 608
Identité
Dénomination
SUDRE SA
SIREN (siège)
775 896 608
Date d'immatriculation au RNE
10/10/1959
Date de fin de la personne morale
09/10/2023
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
RTE RN 86 30320 MARGUERITTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREMILLOT CHRISTIAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Marguerittes
Nom, Prénom(s)
ALTEIRAC MAX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
GRACH FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse Cedex 4
Nom, Prénom(s)
GREMILLOT GERMAINE
Nom d'usage
PEREZ
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1926
Commune de résidence
Toulouse Cedex 4
Nom, Prénom(s)
MAGNIN JOSIANE
Nom d'usage
GREMILLOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Marguerittes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1928
Siret
77589660800020
Code APE
174B
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION, ACHAT ET VENTE DE FOURNITURES D'HABILLEMENT AINSI QUE DE COUSSINS, OREILLERS, TRAVERSINS ET OBJETS SIMILAIRES EN TOUTES MATIERES
Adresse
RTE Route Nationale 86
30320 , Marguerittes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7238
Date d'ajout
05/10/1992
Description
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIARE EN DATE DU 30.9.92 LIQUIDATEUR : ME D'ABRIGEON DT NIMES 2 IMPASSE MONTAURY
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7217
Date d'ajout
05/10/1992
Description
JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION EN DATE DU 24.09.92 DE 15 JOURS A COMPTER DU 30.9.92 JUSUQU'AU 10.10.92
Numéro d'observation
6656
Date d'ajout
10/09/1992
Description
JUGEMENT DE REDESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 10.09.92 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME D'ABRIGEON 2 IMPASSE MONTAURY NIMES ORDONNE LA JONCTION DES MASSES ACTIVES ET PASSIVES PAR EXTENSION A LA S.A HOLDING P.G
Numéro d'observation
6351
Date d'ajout
28/08/1992
Description
DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 28.08.92
Numéro d'observation
523
Date d'ajout
20/01/1992
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI EST FIXEE AU 30.06 DE CHAQUE ANNEE AU LIEU ET PLACE DU 30.12 SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30.12.91 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 20.1.92
Numéro d'observation
7144
Date d'ajout
23/10/1991
Description
SUIVANT P.V. DES DELIBERATIONS DE L'A.G.E. DU 30.09.91 DEMISSION DE MR HOUOT GUY NOMINATION DE MME GREMILLOT NEE MAGNIN JOSIANE NEE LE 29.06.49 A BRUNOY DEMEURANT A MARGUERITTES 21 RUE HECTOR BERLIOZ DEPOT AU GREFFE LE 23.10.91 LE REVEIL DU MIDI 31.10.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).