Entreprise : LA COOP DES DEUX B - SIREN 775 859 176
Identité
Dénomination
LA COOP DES DEUX B
SIREN (siège)
775 859 176
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2002
Début d’activité
10/08/1924
Date de fin de la personne morale
30/09/2052
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2015
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activités principales de l’objet social
Stockage, trituration des olives et vente
Code APE
1041A - Fabrication d'huiles et graisses brutes
Capital minimum
10.5 EUR
Adresse du siège
48 RUE DE LA REDOUTE 30300 BEAUCAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
HUILERIE COOPERATIVE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMEZ CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Jonquières-Saint-Vincent
Nom, Prénom(s)
GONDRAN MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
JULIEN GAUTIER
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
MEGER RENE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
Jonquières-Saint-Vincent
Nom, Prénom(s)
MARTIN VINCENT , JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Jonquières-Saint-Vincent
Nom, Prénom(s)
MONBEL DIDIER , RENE , MARIE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Bezouce
Nom, Prénom(s)
MEISSONNIER DIDIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
MATUSIK LIONEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Lédenon
Nom, Prénom(s)
BOURNAT DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Bezouce
Nom, Prénom(s)
CLARISSY OLIVIER , GERARD , AUGUSTE , LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Bezouce
Nom, Prénom(s)
RICHET BRUNO , MARCEL , VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Montfrin
Nom, Prénom(s)
ETIENNE JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
PAILLASSE LEONARD , HENRI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
DEYDIER PIERRE , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Beaucaire
Nom, Prénom(s)
BRUN JEAN-PAUL , ANDRE , FREDERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Beaucaire
Dénomination
SOFRACO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
JEAN-CHARLES HOUVERT SOCIETE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
EARL CANABIERES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bezouce
Dénomination
DOMAINE DE LA PETITE OUTARDE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bezouce
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/1924
Siret
77585917600015
Code APE
1041A - Fabrication d'huiles et graisses brutes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
Stockage, trituration des olives et vente
Adresse
48 RUE 48 Rue de la Redoute
30300 , Beaucaire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Huilerie Cooperative
Observations
Numéro d'observation
F22/010912
Date d'ajout
21/03/2022
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 7496 EUROS Nouveau capital : minimum statutaire : 10.50 EUROS à compter du 08/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/010912
Date d'ajout
21/03/2022
Description
Modification relative aux dirigeants MONBEL Didier René Marie nom d'usage : MONBEL Didier devient vice-président MARTIN Vincent Jean nom d'usage : MARTIN Vincent devient trésorier RICHET Bruno Marcel Victor nom d'usage : RICHET Bruno n'est plus trésorier CLARISSY Olivier Gérard Auguste Laurent nom d'usage : CLARISSY Olivier devient administrateur MATUSIK Lionel nom d'usage : MATUSIK Lionel devient administrateur BOURNAT Denis nom d'usage : BOURNAT Denis devient administrateur Exploitation agricole à responsabilité limitée DOMAINE DE LA PETITE OUTARDE devient administrateur Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL CANABIERES devient administrateur RICHET Bruno Marcel Victor nom d'usage : RICHET Bruno devient administrateur à compter du 08/12/2021
Numéro d'observation
F22/010912
Date d'ajout
21/03/2022
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : HUILERIE COOPERATIVE DE BEAUCAIRE ET SES ENVIRONS Nouvelle mention : LA COOP DES DEUX B à compter du 08/12/2021
Numéro d'observation
F22/010912
Date d'ajout
21/03/2022
Description
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société coopérative agricole - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE BEZOUCE Chemin de Labassan et Roule 30320 BEZOUCE, 451 599 070 RCS GTC Nîmes, société apporteuse avec date d'effet au 08/12/2021
Numéro d'observation
F18/007876
Date d'ajout
31/05/2018
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 30 juin Nouvelle date : 30 septembre à compter du 20/03/2018
Numéro d'observation
F14/003527
Date d'ajout
11/03/2014
Description
A compter du 20.11.2013 : Modification relative aux dirigeants
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).