Entreprise : RECHERCH REALIS ELECTR MECANIQUES - SIREN 775 733 611
Identité
Dénomination
RECHERCH REALIS ELECTR MECANIQUES
Sigle
SREM
SIREN (siège)
775 733 611
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1966
Date de fin de la personne morale
14/09/2065
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
347583.76 EUR
Adresse du siège
RUE HENRI DUNANT 72200 LA FLECHE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUMET SYLVAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
SAINT AVERTIN
Nom, Prénom(s)
GRUNSPAN ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1933
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LOEILLE DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
TOURS
Nom, Prénom(s)
RENAULT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
FONTENAY EN PARISIS
Nom, Prénom(s)
STAMBOULI SALOMON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1923
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/1966
Siret
77573361100021
Code APE
332B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUTES OPERATIONS RELATIVES AUX INDUSTRIES ELECTRIQUES MECANIQUES ET ELECTRONIQUES, FABRICATION VENTE IMPORTATION REPRESENTATION COMMISSION DE TOUS PRODUITS UTILISES PAR CES INDUSTRIES ETUDE PERFECTIONNEMENT AC- QUISITION DE TOUS BREVETS PROCEDES MARQUES...
Adresse
RUE HENRI DUNANT
72200 , LA FLECHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3742
Date d'ajout
09/08/1994
Description
CESSATION COMPLETE DE L'ACTIVITE PAR SUITE DE VENTE A LA SA SREM TECHNOLOGIES A COMPTER DU 22/03/94
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1355
Date d'ajout
21/03/1994
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS, EN DATE DU 21/03/1994 ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE SREM AU PROFIT DE LA SA D.I.C. DONT LE SIEGE EST A LA FERTE BERNARD, LE TRIBUNAL A AUTORISE L'ADMINISTRATEUR A PASSER LES ACTES DE CESSION ET A NOMME ME DI MARTINO AU MANS, 8, RUE DES JACOBINS COMME COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 21/03/94
Numéro d'observation
891
Date d'ajout
21/02/1994
Description
EN DATE DU 21/02/94 JUGEMENT DU TC DU MANS NOMMANT MR LEPINE COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 21/02/94
Numéro d'observation
5439
Date d'ajout
15/11/1993
Description
SUIVANT JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS, EN DATE DU 15/11/1993 LE TRIBUNAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL POUR CAUSE DE RESOLUTION DE PLAN, A NOMME JUGE COMMISSAIRE : M. GOBEAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DI MARTINO - LE MANS 8, RUE DES JACOBINS ET A DESIGNE ME MARTIN DT 41, AVENUE DU GRESILLE 49OOO ANGERS COMME ADMINISTRATEUR ET A FIXE AU 15/11/1993 LA DATE DE LA CESSATION DES APIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS A COMPTER DU 15/11/93
Numéro d'observation
4138
Date d'ajout
31/08/1993
Description
ACHAT A LA SARL FLUOTEST - CHEMIN DE FORTE BISE 49125 THIERCE - RCS D'ANGERS 332.758.416 DE DIVERS ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE : ENSEIGNE FLUOTEST, CLIENTELE, FORMULES DE FABRICATION, PROCESS DE FABRICATION A COMPTER DU 01/11/92
Numéro d'observation
322
Date d'ajout
21/01/1992
Description
JUGEMENT EN DATE DU 21/01/92 ARRETANT LE PLAN DE CONTINUATION AVEC APUREMENT DU PASSIF DE STE SREM LE PAIEMENT S'EFFECTUERE ENTRE LES MAINS DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, ME DI MARTINO A COMPTER DU 21/01/92
Numéro d'observation
294
Date d'ajout
20/01/1992
Description
JUGEMENT EN DATE DU 20/01/92 ORDONNANT LA CESSION FORCEE DES ACTIONS DE LA SREM A COMPTER DU 20/01/92
Numéro d'observation
5636
Date d'ajout
02/12/1991
Description
JUGEMENT PRONONCANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 23/11/91 JUGEMENT EN DATE DU 02/12/91
Numéro d'observation
2471
Date d'ajout
31/05/1991
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) (REGIME GENERAL) DE LA SOCIETE SREM JUGE COMMISSAIRE : MR GOBEAUD REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DI MARTINO - LE MANS 40, RUE DE LA GALERE ADMINISTRATEUR : ME MARTIN - 41, AVENUE DU GRESILLE - 49000 - ANGERS DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 23/05/91 OUVERT UNE PERIODE D'OBJERVATION DE 6 MOIS JUGE COMMISSAIRE : SUPPLEANT : MR BALLET A COMPTER DU 23/05/91
Numéro d'observation
2379
Date d'ajout
23/05/1991
Description
Déclaration de cessation des paiements FAITE PAR ME MARTIN, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ACCOMPAGNE DE MR GUILLOT DIRECTEUR GENERAL DE LA SREM A COMPTER DU 23/05/91
Numéro d'observation
1868
Date d'ajout
16/04/1991
Description
SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS, ASSISTE DE ME MALLET, L'UN DES GREFFIERS ASSOCIES : ME MARTIN, 41, AVENUE DU GRESILLE A 49000 - ANGERS EST DESIGNE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CI-DESSUS NOMMEE A COMPTER DU 28/03/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ACTES CONSTITUTIFS A PARIS LE 27 FEVRIER 1953 PUBLICATION LEGALE DU 27 FEVRIER 1953 AU JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 280 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 347 583.76 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).