Entreprise : ETS PAUCHARD RAUFFER LERICHE - SIREN 775 651 367
Identité
(Entreprise radiée le 28/05/2021)
Dénomination
ETS PAUCHARD RAUFFER LERICHE
Sigle
PRL
SIREN (siège)
775 651 367
Date d'immatriculation au RNE
02/11/1961
Date de fin de la personne morale
01/11/2060
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
71510 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERICHE PASCAL , EDOUARD , JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
SAINT LEGER SUR DHEUNE
Nom, Prénom(s)
DURIAULT JEAN , CHARLES , JULIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1932
Commune de résidence
SAINT LEGER SUR DHEUNE
Nom, Prénom(s)
BAZOT BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
AUTUN
Nom, Prénom(s)
JOUAS DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
AUTUN
Nom, Prénom(s)
LERICHE DIDIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
SAINT LEGER SUR DHEUNE
Nom, Prénom(s)
LERICHE DANIEL , MARC , MAURICE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
SAINT LEGER SUR DHEUNE
Nom, Prénom(s)
DEMANGEOT ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
AUTUN
Nom, Prénom(s)
DEMANGEOT GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1923
Commune de résidence
AUTUN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1961
Siret
77565136700010
Code APE
283C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
INDUSTRIE DE LA CHAUDRONNERIE, CONSTRUCTION ET REPARATION DE TOUT MATERI EL MECANIQUE, AGRICOLE ET NAVAL
Adresse
71510 , SAINT LEGER SUR DHEUNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT LEGER SUR DHEUNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4607
Date d'ajout
28/05/2021
Description
Radiation du RCS Chalon-sur-Saône le 28/05/2021 avec effet au 14/05/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1430
Date d'ajout
15/05/1998
Description
Divers procédures collectives EN DATE DU 14/05/98, JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE ETS PRL ANCIENS ETABLISSEMENTS PAUCHARD, RAUFFER LERICHE , APRES CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 92 DE LA LOI DU 23 JANVIER 1985.
Numéro d'observation
545
Date d'ajout
18/02/1998
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17/02/98, MONSIEUR DE MARGON EMMANUEL A ETE DESIGNE JUGE-COMMISSAIRE, EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR JACQUES BURACCO. A COMPTER DU 8 JANVIER 1998
Numéro d'observation
459
Date d'ajout
06/02/1996
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/01/96, BURACCO JACQUES, VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL A ETE DESIGNE JUGE COMMISSAIRE, EN REMPLACEMENT DE PAUL SAUPE A COMPTER DU 23/01/96
Numéro d'observation
3034
Date d'ajout
15/11/1993
Description
PAR SUITE DE VENTE DU FONDS DE COMMERCE SIS A SAINT LEGER SUR DHEUNE A LA SOCIETE PRL A ST LEGER SUR DHEUNE RCS 392 007 969 SUIVANT ACTE SSP DU 06/10/93 AVEC ENTREE EN JOUISSANCE AU 10/06/93. DE CE FAIT LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE.
Numéro d'observation
1654
Date d'ajout
11/06/1993
Description
Divers procédures collectives SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 10/06/93 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE A ARRETE LME PLAN PROPOSE ET A NOMME ME AUBERT EN QUALITE DE COMMIS SAIRE CHARGE DE VEILLER A SON EXECUTION.
Numéro d'observation
1098
Date d'ajout
09/04/1993
Description
Redressement et liquidation judiciaires JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL EN DATE DU 08/04/93 JUGE COMMISSAIRE : MR PAUL SAUPE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME AUBERT 1 RUE DEWET VISION 2000 A CHALON SUR SAONE 71100 ADMINISTRATEUR : ME SAPIN BRUNO DATE OUVERTURE DES OPERATIONS : 05/04/93 PERIODE D'OBSERVATION : 6 MOIS
Numéro d'observation
1070
Date d'ajout
05/04/1993
Description
DEPOT AU GREFFE D'UNE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 05 AVRIL 1993.
Numéro d'observation
582
Date d'ajout
16/07/1987
Description
SUIVANT AGE DU 270387, LES ASSOCIES ONT DECIDE DE POURSUIVRE L'EX PLOITATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 27/03/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).