Entreprise : GASCOIGNE MELOTTE S.A - SIREN 775 628 134
Identité
Dénomination
GASCOIGNE MELOTTE S.A
Sigle
S.R.T.
SIREN (siège)
775 628 134
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2005
Date de fin de la personne morale
12/06/2049
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
287248 EUR
Adresse du siège
RUE LAMARTINE 60540 BORNEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ODOBEZ LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
SEGARD GHISLAIN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
VANDEKERCKHOVE BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Dénomination
BDO GENDROT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Cloud
Dénomination
Société GASCOIGNE MELOTTE INTERNATIONAL BV
Qualité
Administrateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1973
Siret
77562813400014
Code APE
518P
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
RUE LAMARTINE
60540 , BORNEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
77562813400063
Code APE
516L
Adresse
1 RUE BABEUF
42300 , ROANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/11/2005
Description
-MOD. D'OFFICE DU 28/11/2005 : Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 15/11/2005 ouvrant une procédure de Liquidation Judiciaire Cessation des paiements en date du 09/11/2005 Juge-Commissaire : Monsieur DESESQUELLE Jean-Louis Liquidateur : Maître HERBAUT Jean-Claude 7 Rue des Colimaçons 60600 CLERMONT.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/11/2005
Description
-MOD. D'OFFICE DU 28/11/2005 : Dépôt le 09/11/2005 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/06/2005
Description
Historique : Cette société a transféré son siège s ocial et son établissement principal de BORNEL (60 ) Rue Lamar- tine - RCS BEAUVAIS 1973 B 122 - à co mpter du 17.5.2005 Acte constitutif : dépôt au gre ffe de PARIS le 6/10/1950 publié dans le journal s pécial des stés Françaises par actions du 7/10/195 0 Transfert : dépôt au greffe de LILLE le 10/6/200 5 publié dans le syndicat agricole du 17/6/2005 et publié dans l'oise agricole du 17/6/2005. suite a u transfert la société n'a plus aucune activité co mmerciale.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).