Entreprise : SOCIETE HLM LA PLAINE NORMANDE - SIREN 775 560 816
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2019)
Dénomination
SOCIETE HLM LA PLAINE NORMANDE
Sigle
HLM LA PLAINE NORMANDE
SIREN (siège)
775 560 816
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1955
Fermeture de l'établissement - 77556081600024
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2018
Fermeture de l'établissement - 77556081600032
- Date d'effet de la fermeture : 20/05/1996
Fermeture de l'établissement - 77556081600040
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2018
Fermeture de l'établissement - 77556081600057
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2018
Fermeture de l'établissement - 77556081600073
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1997
Fermeture de l'établissement - 77556081600099
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2018
Fermeture de l'établissement - 77556081600107
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2013
Fermeture de l'établissement - 77556081600115
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2011
Fermeture de l'établissement - 77556081600123
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2003
Fermeture de l'établissement - 77556081600131
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2018
Fermeture de l'établissement - 77556081600149
- Date d'effet de la fermeture : 12/12/2018
Date de fin de la personne morale
29/06/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme d'HLM à conseil d'administration
Capital social
664096 EUR
Adresse du siège
16 AV DE VERDUN 14000 CAEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 120
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FROMENT GERALDINE
Nom d'usage
GARDETTE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Verson
Nom, Prénom(s)
THEAULT BERNADETTE
Nom d'usage
BINIAKOUNOU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Hérouville-Saint-Clair
Nom, Prénom(s)
DESCLOS GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Mondeville
Nom, Prénom(s)
PREVOT FREDERIC
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Laillé
Nom, Prénom(s)
GUESNE MARIE-MICHELE
Nom d'usage
CAZENAVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
BARBIER SAINT HILAIRE CLOTILDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Paris 11
Nom, Prénom(s)
LE COUTOUR XAVIER
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
OBERREINER JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
LE HAVRE
Nom, Prénom(s)
REBER ANNE
Nom d'usage
DECROIX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
SIRKIS BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
RICHARD SAMUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Rambouillet
Nom, Prénom(s)
MOROT PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine Cedex
Nom, Prénom(s)
WEILL FABIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAEN LA MER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Caen
Dénomination
GIC DEVELOPPEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
COMMUNAUTE D'AGLOMERATION SEINE-EURE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Val-de-Reuil
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rouen
Dénomination
ADESTIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 13e Arrondissement
Dénomination
Action Logement Immobilier
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Dénomination
CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rouen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1920
Siret
77556081600024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, constructions et locations de maisons.
Adresse
16 AV 16 avenue de Verdun
14000 , Caen - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 120
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/09/1974
Siret
77556081600057
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
RUE DU VIEUX PUITS
14260 , LES MONTS D'AUNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1981
Siret
77556081600040
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
RUE DE LA REINE MATHILDE
14800 , TOUQUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1913
Siret
77556081600032
Code APE
703C
Adresse
4 RUE DE LA SENATORERIE
61000 , ALENCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/1996
Siret
77556081600115
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
PL DU 103EME RGT INFANTERIE
61000 , ALENCON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 245
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
77556081600099
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
302 RUE CLAUDE MONET
76320 , SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 120
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
77556081600131
Enseigne
HLM LA PLAINE NORMANDE
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location D habitations collectives et individuelles
Adresse
86 RUE DE LA REPUBLIQUE
76000 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
77556081600107
Enseigne
SHLM LA PLAINE NORMANDE
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION D'HABITATION COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
Adresse
66 RUE FERRER
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
77556081600073
Code APE
702A
Adresse
48 B RUE STANISLAS GIRARDIN
76000 , ROUEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
77556081600123
Code APE
702A
Adresse
98 AV DE BRETAGNE
76100 , ROUEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM NORMANDIE 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/2013
Siret
77556081600149
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
88 AV FOCH
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
88-90
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
623
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Radiation du RCS le 15/01/2019 avec effet au 12/12/2018 Radiation suite à la fusion - Apport du patrimoine de la société à OSICA (RCS Paris 552 046484)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
474
Date d'ajout
14/01/2019
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à OSICA (RCS Paris 552 046 484) dans le cadre d'une fusion avec effet au 12/12/2018
Numéro d'observation
4952
Date d'ajout
18/10/2017
Description
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 31/03/2013 : Ancienne adresse : 66 RUE FERRER - LE HAVRE 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 88/90 avenue Foch 76600 Le Havre
Numéro d'observation
3102
Date d'ajout
31/08/1992
Description
TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE DU HAVRE 25 RUE LAMARTINE AU HAVRE 66 RUE FERRER A COMPTER DU 01/01/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE PAR ACTIONS CAPITAL ENTIEREMENT LIBERE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).