Entreprise : PATROSSO PERE ET FILS - SIREN 775 549 876
Identité
Dénomination
PATROSSO PERE ET FILS
SIREN (siège)
775 549 876
Date d'immatriculation au RNE
12/06/1958
Début d’activité
01/04/1958
Date de fin de la personne morale
11/06/2057
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Produits d'épicerie, alimentation, épicerie fine, tous autres produits et marchandises alimentaires ou non, boulangerie. Location, vente de tous véhicules de tourisme et utilitaire, ainsi que tous accessoires et pièces destinées aux dits véhicules.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
RTE ROUTE DE GAP 05400 VEYNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATROSSO REMY , FRANCOIS , CLAUDE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Veynes
Dénomination
RIP
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Veynes
Dénomination
ALCIUM CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1958
Siret
77554987600040
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Produits d'épicerie, alimentation, épicerie fine, tous autres produits et marchandises alimentaires ou non, boulangerie. Location, vente de tous véhicules de tourisme et utilitaire, ainsi que tous accessoires et pièces destinées aux dits véhicules.
Adresse
RTE ROUTE DE GAP
05400 , VEYNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/000089
Date d'ajout
24/01/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/10/2006 : Changement de qualité : PATROSSO Rémy, administrateur devient directeur général délégué.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/000917
Date d'ajout
15/04/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Mme PATROSSO Josette est partante, Mr PATROSSO Rémy la remplace. Date d'effet : 17/03/2005
Numéro d'observation
F97/000001
Date d'ajout
24/08/1997
Description
Fin de location-gérance Fonds remis en location gérance par la société S.D.F. MANFREDI Joseph et Muzio pour la partie boulangerie. Fin de la location gérance d'une branche d'activité de la société de fait MANFREDI Muzio et Joseph à compter du 24.08.1987. Date d'effet : 24/08/1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).