Entreprise : SCI PERCHE ET GATINAIS - SIREN 775 528 664
Identité
(Entreprise radiée le 04/02/2021)
Dénomination
SCI PERCHE ET GATINAIS
SIREN (siège)
775 528 664
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2011
Date de fin de la personne morale
05/01/2069
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
53 BD DE LA HOULE 35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARIS CELIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Isdes
Nom, Prénom(s)
PARIS AURORE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1983
Commune de résidence
Paris 20
Nom, Prénom(s)
PARIS VICTORIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1996
Commune de résidence
Montigny-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
PARIS FANNY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Isdes
Nom, Prénom(s)
PARIS ARTHUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
PARIS THOMAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
PARIS DELPHINE
Nom d'usage
GUIGON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
PARIS MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Montigny-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
PARIS EMILIE
Nom d'usage
SEYDOUX FORNIER DE CLAUSONNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
La ferte Saint-Aubin
Nom, Prénom(s)
PARIS XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
PARIS SYLVIE
Nom d'usage
DESCHAMPS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Marcilly-en-Villette
Nom, Prénom(s)
PARIS JEROME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS JULIE
Nom d'usage
JENN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
PARIS CELINE
Nom d'usage
CARRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Vaucresson
Nom, Prénom(s)
PARIS GILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
PARIS STEPHANE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Montigny-sur-Loing
Nom, Prénom(s)
PARIS FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Ardon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/02/2010
Siret
77552866400037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion et plus généralement exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles ou droits réels immobiliers divis ou indivis à l'exclusion de toutes opérations à caractère commercial
Adresse
53 BD 53 boulevard de la Houle
35800 , Saint-Briac-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
77552866400029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 RUE DU CAPITAINE GIRY
45300 , PITHIVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1182
Date d'ajout
04/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/01/2021
Description
Dissolution à compter du 29/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/12/2020, liquidateur : PARIS Stéphane, siège de la liquidation : 53 Boulevard de la Houle 35800 Saint-Briac-sur-Mer, parution de la publicité légale : Le Pays Malouin en date du 31/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).