Entreprise : CUMA DE L' UNION - SIREN 775 413 420
Identité
Dénomination
CUMA DE L' UNION
SIREN (siège)
775 413 420
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
19/08/1957
Date de fin de la personne morale
30/10/2048
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements agricoles.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
22638 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAHUSSEAU DAMIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Muides-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
HAHUSSEAU MAXIME , EMMANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1988
Commune de résidence
Saint-Laurent-Nouan
Nom, Prénom(s)
PERRIN FLORIAN , MATTHIEU , GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1996
Commune de résidence
Saint-Laurent-Nouan
Nom, Prénom(s)
VALLET JEAN-MARC , MARCEL , RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
LAILLY EN VAL
Dénomination
DU CROC DU MERLE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Muides-sur-Loire
Dénomination
GAEC LEMEY FRERES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Muides-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/08/1957
Siret
77541342000016
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements agricoles.
Adresse
MAIRIE
41220 , SAINT-LAURENT-NOUAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2595
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/03/2011 : Nouveau : HAHUSSEAU Damien, Président du Conseil d'Administration Nouveau : GAEC DU CROC DU MERLE représentée par HAHUSSEAU Damien André Lucien, Administrateur Nouveau : GAEC GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA GRANGE représentée par GENTY Jean-Michel René Maxime, Administrateur Nouveau : EARL EARL GILLES PERRIN représentée par PERRIN Gilles, Administrateur Nouveau : LEMEY Ludovic, Administrateur Nouveau : EARL EARL POTONNIER représentée par POTONNIER Gerard, Administrateur Changement de qualité : LEMEY Sébastien Xavier René, Vice-Président devient Administrateur Changement de qualité : VALLET Jean-Marc Marcel Raymond, Secrétaire devient Administrateur Changement de qualité : HAHUSSEAU Yves-Marie, Président devient Administrateur Augmentation de capital à compter du 21/03/2011 Ancien : 2939 EUR Nouveau : 22638 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).