Entreprise : SCM OLIVIER PERRIN LEFEVRE - SIREN 775 337 850
Identité
Dénomination
SCM OLIVIER PERRIN LEFEVRE
SIREN (siège)
775 337 850
Date d'immatriculation au RNE
08/11/1988
Date de fin de la personne morale
07/11/2024
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
3 RUE VICTOR HUGO 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE JEAN , MARC , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
La Riche
Nom, Prénom(s)
OLIVIER YANN , RENE , PAUL , XAVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
PERRIN JACQUES , LOUIS , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Loire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2010
Type d'établissement
Siège
Siret
77533785000017
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
3 RUE VICTOR HUGO
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/2010
Description
- Date de cessation : 30/09/2010. - Date de dissolution : 30/09/2010. Siège de liquidation :19 rue d'Entraigues 37000 Tours
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/11/1988
Description
Historique : - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SCM QUINTARD OLIVIER PERRIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).