Entreprise : L'HABITATION AMEUBLEMENT ET DECORATION - SIREN 768 201 097
Identité
(Entreprise radiée le 02/01/2020)
Dénomination
L'HABITATION AMEUBLEMENT ET DECORATION
SIREN (siège)
768 201 097
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1968
Fermeture de l'établissement - 76820109700013
- Date d'effet de la fermeture : 05/01/2018
Fermeture de l'établissement - 76820109700047
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1995
Date de fin de la personne morale
23/12/2067
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
01210 ORNEX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COIFFIER FRANCOISE , YVONNE
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Passy
Nom, Prénom(s)
PARSO CHRISTIAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Prevessin Moens
Dénomination
CAVAGLIA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Passy
Dénomination
Blanc & Neveux
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annemasse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1968
Siret
76820109700013
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de meubles et matériaux d'ameublement- galerie de peintures venté et achat de tableaux et peintures de toutes sortes livres d'art
Adresse
01210 , Ornex - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
76820109700047
Code APE
524H
Adresse
20 AV VOLTAIRE
01210 , FERNEY-VOLTAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 03/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3648
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Dissolution à compter du 15/02/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/02/2019, liquidateur : Françoise Yvonne COIFFIER, siège de la liquidation : 155 Chemin du Pechieu 74190 Passy, parution de la publicité légale : L'Eco de l'Ain en date du 28/02/2019
Numéro d'observation
2381
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 05/01/2018 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
4656
Date d'ajout
05/10/1988
Description
Suppression de l'établissement secondaire sis à Ferney-voltaire, 12 Grande rue à compter du 16/04/88
Numéro d'observation
559
Date d'ajout
17/09/1982
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30.12.81 à compter du 30/06/82
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).