Entreprise : MENBAT - SIREN 767 800 964
Identité
(Entreprise radiée le 13/08/1996)
Dénomination
MENBAT
SIREN (siège)
767 800 964
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1975
Début d’activité
01/09/1967
Dissolution
- Date de dissolution : 12/11/1986
Date de fin de la personne morale
31/03/1997
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
MENUISERIE
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
40400000 Francs Français
Adresse du siège
10 PL SALVADOR ALLENDE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOTTE OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
VERNIER BENOIT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
DUBRULLE CHRISTOPHE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
Croix
Nom, Prénom(s)
HENRY CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MOTTE FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE KPMG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/09/1967
Siret
76780096400000
Nom commercial
MENBAT
Origine du fonds
Autre
Activité principale
MENUISERIE
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
IMP JEANNE D'ARC
54390 , FROUARD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
06/11/1995
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 30/8/1995 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEM ENT DU 35 ROUTE DE FROUARD 54250 CHAMPIGNEULLES RC S NANCY 67B96 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE NANCY LE 7/9/1967 ET PUBLIE DANS LES TABLETTES LO RRAINES DU 4/9/1967 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOING LE 6/11/1995 PUBLIE DANS LA GAZ ETTE DU NORD DU 16/9/1995 ET LES TABLETTES LORRAIN ES DU 19/9/1995 ETABLISSEMENT SECONDAIRE EXPLOITE HORS RESSORT -RCS NANCY 67B96 RADIATION DU 13.8.19 96 APPORT DU FONDS A LA SOCIETE ETS LEROY MERLIN R OUTE NATIONALE A NOEUX LES MINES 62290 RCS BETHUNE 358200913
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
10/04/1989
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 10/04/1989.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 28/06/1996. - Sort du fonds : Apport en société.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).