Entreprise : SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE BELHIESSE - SIREN 766 801 617
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2018)
Dénomination
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE BELHIESSE
SIREN (siège)
766 801 617
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1966
Début d’activité
08/10/1966
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Acquisition de terrains, construction et amenagement d'un immeuble collectif d'habitation
Code APE
7903
Capital social
1067.14 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA BELHIESSE 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUNIER ANDRE , GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1932
Commune de résidence
SARREBOURG
Nom, Prénom(s)
GARANDET PIERRE , AUGUSTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1926
Commune de résidence
ST NICOLAS DE PORT
Nom, Prénom(s)
PEIFFERT JEAN , CLEMENT , LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
DOMBASLE SUR MEURTHE
Nom, Prénom(s)
PERONNE MARCELLE , JULIENNE
Nom d'usage
DERVIN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1902
Commune de résidence
DOMBASLE SUR MEURTHE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/10/1966
Siret
76680161700016
Code APE
7903
Origine du fonds
Création
Activité principale
Acquisition de terrains, construction et amenagement d'un immeuble collectif d'habitation
Adresse
RUE RUE DE LA BELHIESSE
54210 , SAINT NICOLAS DE PORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
12089
Date d'ajout
18/12/2018
Description
Radiation du RCS le 18/12/2018 avec effet au 18/12/2018 Mention d'office : radiation pure et simple (art R 123-131 du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
731002
Date d'ajout
27/03/1973
Description
Aux termes de ses deliberations en date du 03 Mars 1973 l'AGE des associes a constate la dissolution anticipee de la societe et fixe le siege de la liquidation au siege social a DOMBASLE SUR MEURTHE (MM) - 33 Rue de Flainval, Liquidateur : DERVIN nee PERONNE Marcelle, jusqu'alors PDG de la societe
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DUREE DE LA SOCIETE : 10 ANS du 08 Octobre 1966 au 07 Octobre 1976
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).