Entreprise : PORCELAINE LAFARGE - SIREN 762 500 528
Identité
Dénomination
PORCELAINE LAFARGE
SIREN (siège)
762 500 528
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1962
Date de fin de la personne morale
06/05/2061
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1542982.24 EUR
Adresse du siège
RUE ARTHUR GROUSSIER 87100 LIMOGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE PARIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ENGLER PATRICK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
AULNAY SOUS BOIS
Nom, Prénom(s)
CLICQUOT DE MENTQUE GEORGES , JULIEN , MARIE , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
YOUNG VINCENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
PASQUELIN MICHEL , PIERRE , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
PLAILLY
Dénomination
FOGESTI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
STE IERC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BOULOGNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/04/1962
Siret
76250052800018
Code APE
262A
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION ET DECORATION DE LA PORCELAINE
Adresse
RUE RUE ARTHUR GROUSSIER
87000 , LIMOGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE DE PARIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1992
Siret
76250052800034
Code APE
524J
Adresse
28 RUE ADOLPHE THIERS
64100 , BAYONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1977
Siret
76250052800026
Code APE
262A
Origine du fonds
Création
Activité principale
HALL D'EXPOSITION. FABRICATION ET DECORATION DE LA PORCELAINE.
Adresse
17 B RUE DE PARADIS
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1438
Date d'ajout
03/04/1995
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ SUIVANT JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE EN DATE DU 29 JUILLET 1994, LE TRIBUNAL ARRETE LE PLAN DE CESSION A LA SA TEAM ET @ LA SA LAURE JAPY COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME D'ANSELME 17 RUE PLUMANCY 24000 PERIGUEUX MAINTIENT LES AUTRES ORGANES DE LA PROCEDURE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16.12.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SCI ARTHUR GROUSSIER DONT LE SIEGE EST RUE ARTHUR GROUSSIER LIMOGES LES PROCEDURES SONT COMMUNES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2952
Date d'ajout
26/07/1994
Description
(Divers) DEMISSION DE MR JEAN-LOUIS LAFARGE AGISSANT DANS LA SOCIETE EN QUALITE DE PDG ET EGALEMENT ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 29/03/94 DEMISSION DE MR JULLIARD PAUL AGISSANT DANS LA SOCIETE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 29/03/94 NOMINATION DE MR GEORGES CLICQUOT DE MENTQUE AGISSANT DANS LA SOCIETE EN QUALITE DE PDG ET EGALEMENT ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-LOUIS LAFARGE A COMPTER DU 29/03/94 NOMINATION DE MR MICHEL PASQUELIN AGISSANT DANS LA SOCIETE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 29/03/94
Numéro d'observation
1823
Date d'ajout
03/05/1994
Description
(Divers) DEMISSION DE MR VIAL JEAN JACQUES, DE LA STE G M F ET DE LA STE GRPE MUTUELLES FONCTIONNAIRES EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS A CPTER DU 17.12.1993 DEMISSION DE MR VULLIEZ FRANCOIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE A CPTER DU 31.12.1993 DEMISSION DE MR GAUTHIER MICHEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A CPTER DU 31.12.1993 NOMINATION DE MR ENGLER PATRICK EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ET EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 17.12.1993 NOMINATION DE LA STE FOGESTI (REPRESENTE PAR MR LE GUENIC THIERRY) EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A CPTER DU 17.12.1993 NOMINATION DE LA STE IERC EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE A CPTER DU 31.12.1993 NOMINATION MR YOUNG VINCENT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPLLEANT A CPTER DU 31.12.1993
Numéro d'observation
1380
Date d'ajout
01/04/1994
Description
(Procédures collectives) PAR ORDONNANCE EN DATE DU 18 MARS 1994, MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE A AUTORISE L'OUVERTURE D'UNE LIGNE DE CREDIT DE MOBILISATION DE CREANCE LOI DAILLY ET D'ESCOMPTE
Numéro d'observation
984
Date d'ajout
07/03/1994
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE EN DATE DU 25.2.94, LE TRIBUNAL PREND ACTE DE LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES DU 18.2.94 OUVRANT A L'EGARD DE LA SA PORCELAINE LAFARGE LA PROCEDURE DU REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE PREND ACTE DE CE QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE PROVISOIRE- MENT FIXEE AU 16.2.94 VU L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU 21.2.94 NOMME C. DESHORS EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE COMMET MAITRE D'ANSELME VINCENT 17 PLACE PLUMANCY 24000 PERIGUEUX EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DONNE A L'ADMINISTRATEUR UNE MISSION D'ASSISTANCE COMMET MAITRE CHRISTIAN FOURTET 2 RUE SAINT AFFRE 87000 LIMOGES COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
825
Date d'ajout
23/02/1994
Description
(Procédures collectives) SUIVANT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES RENDU LE 21.2.94 LA COUR RENVOIE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SA PORCELAINE LAFARGE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Numéro d'observation
824
Date d'ajout
23/02/1994
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18.2.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - REGIME GENERAL - DE LA SA PORCELAI- NE LAFARGE DATE CESSATION PAIEMENTS : 16.2.94 OUVRE UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 3 MOIS PUIS SURSEOIT A STATUER JUSQU'A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES SUR LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE POUR CONNAITRE DU PRESENT DOSSIER AINSI QUE SUR LA NOMINATION DES ORGANES JUDICIAIRES
Numéro d'observation
761
Date d'ajout
18/02/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements DEPOT DE BILAN A LA DATE DU 16.2.94
Numéro d'observation
3387
Date d'ajout
14/09/1992
Description
(Divers) CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A CPTER DU 29.09.1992
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 121 300.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 542 982.24 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).