Entreprise : ENTREPRISE MOREL FRERES - SIREN 759 200 066
Identité
Dénomination
ENTREPRISE MOREL FRERES
SIREN (siège)
759 200 066
Date d'immatriculation au RNE
23/02/1959
Début d’activité
01/02/1959
Date de fin de la personne morale
22/02/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, l'administration et l'exploitation directe par bail ou location, ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport, autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
LD LA FARGE 01290 CORMORANCHE-SUR-SAONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL GREGOIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1993
Commune de résidence
Bey
Nom, Prénom(s)
MOREL ANTOINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Trévoux
Nom, Prénom(s)
MOREL BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Bey
Nom, Prénom(s)
VERNATON MARIE , THERESE
Nom d'usage
MOREL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Bey
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1959
Siret
75920006600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation directe par bail ou location, ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport, autrement
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation directe par bail ou location, ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport, autrement
Adresse
LD LA FARGE
01290 , CORMORANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4378
Date d'ajout
22/09/1988
Description
Ancien gérant : Morel Lucien - nouveau gérant : Morel Bernard mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions légales à compter du 31/08/88
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).