Entreprise : THEMIS - SIREN 753 993 898
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2023)
Dénomination
THEMIS
SIREN (siège)
753 993 898
Date d'immatriculation au RNE
27/09/2012
Date de fin de la personne morale
26/09/2111
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
38 RUE RONSARD 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUARD PIERRE , RAYMOND , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Bidart
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/09/2012
Siret
75399389800018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations de gestion, de mandat, d'administration, de direction, de prises de participations dans toutes sociétés filiales ou non, holding financière ainsi que de société mère au sein d'un groupe, achat, location prise à bail locaux, fonds de commerce ou gérance, souscription tout emprunt nécessaire à la réalisation objet, mise en place toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires, mise en place de convention de trésorerie avec les filiales
Adresse
38 RUE 38 rue Ronsard
64000 , Pau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4049
Date d'ajout
07/04/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7196
Date d'ajout
01/10/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2020 Liquidateur : Pierre, Raymond, Paul BROUARD Le siège de la liquidation est fixé à : 243 allée Théodore Monod 64210 Bidart Journal d'annonces légales : Les petites affiches du Pays Basque du 29/09/2020 Cessation totale d'activité de la société à compter du 31/08/2020 suite à cession du fonds de toutes opérations de gestion, de mandat, d'administration, de direction, de prises de participations dans toutes sociétés filiales ou non, holding financière ainsi que de société mère au sein d'un groupe, achat, location prise à bail locaux, fonds de commerce ou gérance, souscription tout emprunt nécessaire à la réalisation objet, mise en place toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires, mise en place de convention de trésorerie avec les filiales exploité 38 rue Ronsard 64000 Pau
Numéro d'observation
4485
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 01/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).