Entreprise : AUX FEVRES - SIREN 753 968 957
Identité
(Entreprise radiée le 10/04/2022)
Dénomination
AUX FEVRES
SIREN (siège)
753 968 957
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2012
Date de fin de la personne morale
30/09/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
93 RUE DU FORT DE LA MOTTE GIRON 21000 DIJON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOBEY SYLVAIN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Chalon-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
FELIX VIVIAN , MARCEL , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
AUPETIT JEAN-CLAUDE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Talant
Nom, Prénom(s)
MARTINHO AGNES , SOPHIE
Nom d'usage
JOUFFROY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/08/2012
Siret
75396895700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, revente, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers
Adresse
93 RUE 93 rue du Fort de la Motte Giron
21000 , Dijon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7268
Date d'ajout
10/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Dijon le 10/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
439
Date d'ajout
10/01/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).