Entreprise : NAVALFINANCE - SIREN 753 955 038
Identité
Dénomination
NAVALFINANCE
SIREN (siège)
753 955 038
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2012
Début d’activité
18/09/2012
Date de fin de la personne morale
24/09/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise de participation par tous moyens, apports, fusions, soucriptions, achats d'actions, de parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer; la gestion d'un portefeuille de titres de participation; toutes opérations de nature mobilière, immobilière ou financière ainsi que toutes prestations de services liées aux activités ci-dessus et notamment la réalisation de toutes prestations de service en matière administrative, informatique ou de gestion ou de commerce.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
260000 EUR
Adresse du siège
355 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENOIT SEBASTIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Châteaubriant
Nom, Prénom(s)
PIVAIN BRUNO , JEAN-PIERRE , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Ploudalmézeau
Dénomination
YVON ROBBE-AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/09/2012
Siret
75395503800033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participation par tous moyens, apports, fusions, soucriptions, achats d'actions, de parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer; la gestion d'un portefeuille de titres de participation; toutes opérations de nature mobilière, immobilière ou financière ainsi que toutes prestations de services liées aux activités ci-dessus et notamment la réalisation de toutes prestations de service en matière administrative, informatique ou de gestion ou de commerce.
Autres Activités
La prise de participation par tous moyens, apports, fusions, soucriptions, achats d'actions, de parts sociales, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer; la gestion d'un portefeuille de titres de participation; toutes opérations de nature mobilière, immobilière ou financière ainsi que toutes prestations de services liées aux activités ci-dessus et notamment la réalisation de toutes prestations de service en matière administrative, informatique ou de gestion ou de commerce.
Adresse
355 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/2012
Siret
75395503800017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
5 RUE BENIGUET
29800 , PLOUEDERN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE SAINT ELOI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/06/2014
Siret
75395503800025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
BD ISIDORE MARFILLE
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4786
Date d'ajout
28/03/2022
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire , Date de cessation des paiements : 28/02/2022, Liquidateurs judiciaires SELARL DAVID-GOIC & Associés prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433, 35044 RENNES CEDEX et conjointement avec la SELARL FIDES prise en la personne de Me Bernard CORRE 2 Place de la Liberté 29200 BREST, Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 09/03/2022 Notification du GTC de Rennes du 17/03/2022
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).