Entreprise : ECURIES DE PEY - SIREN 753 718 758
Identité
Dénomination
ECURIES DE PEY
Sigle
EDP
SIREN (siège)
753 718 758
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2012
Début d’activité
12/08/2012
Date de fin de la personne morale
09/09/2111
Date de clôture
31/07
Date de la première clôture
31/08/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'installations sportives. Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, commerce d'équidés, organisation évènementiel.
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
SEDE 31800 SAINT-GAUDENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REULET BERNARD
Nom d'usage
REULET COSCOLLA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Régades
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/08/2012
Siret
75371875800018
Nom commercial
ECURIES DE PEY
Enseigne
ECURIES DE PEY
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'installations sportives. Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, commerce d'équidés, organisation évènementiel.
Adresse
SEDE
31800 , SAINT-GAUDENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/025599
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19/09/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/025626
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19/09/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/000620
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Changement de dénomination du liquidateur : remplacement de la SELARLu BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Alix BRENAC par la SELARL EGIDE prise en la personne de Maître Alix BRENAC.
Numéro d'observation
F15/028823
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03/11/2015 prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur-judiciaire : SELARL BRENAC & Associés prise en la personne de Me Alix BRENAC PLACE DU PILAT RÉSIDENCE DU PILAT 31800 SAINT-GAUDENS
Numéro d'observation
F15/024141
Date d'ajout
15/09/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 15/09/2015 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BRENAC & Associés prise en la personne de Me Alix BRENAC PLACE DU PILAT RÉSIDENCE DU PILAT 31800 SAINT-GAUDENS. Date de cessation des paiements : 02/06/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).