Entreprise : AUTO-ECOLE DAURADE-CAPITOLE - SIREN 753 710 557
Identité
Dénomination
AUTO-ECOLE DAURADE-CAPITOLE
SIREN (siège)
753 710 557
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2012
Date de fin de la personne morale
10/09/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
7 RUE JEAN SUAU 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAEGLE FLORIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/07/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/12/2012
Siret
75371055700012
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'enseignement de la conduite automobile de tout type de véhicules. La location de courte durée de voiture et de véhicules automobiles légers sans chauffeur.
Adresse
7 RUE 7 Rue Jean Suau
31000 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2014
Siret
75371055700020
Nom commercial
AUTO ECOLE DAURADE CAPITOLE BUREAU DE ST CYPRIEN
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Activité principale
Enseignement de la conduite
Adresse
23 AV ETIENNE BILLIERES
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/055626
Date d'ajout
17/11/2023
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14/11/2023 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Alix BRENAC 4 rue Amélie Cs 98034 31080 Toulouse CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 04/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/002954
Date d'ajout
29/01/2018
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis 23 Avenue Etienne Billières 31300 TOULOUSE à compter du 01/01/2018 - Suppression du fonds -
Numéro d'observation
F13/003695
Date d'ajout
06/02/2013
Description
Mise en activité de la société à compter du 28/12/2012 suite à l'achat d'un fonds libéral d'auto école - Précédent propriétaire : M MILIA Bernard -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).