Entreprise : LE GARDE FOU - SIREN 753 699 156
Identité
Dénomination
LE GARDE FOU
SIREN (siège)
753 699 156
Date d'immatriculation au RNE
10/09/2012
Début d’activité
08/03/2022
Date de fin de la personne morale
09/09/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, exploitation, location et vente de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
162 RUE DE LA CHAPELLE - EN - VERCORS 38250 VILLARD-DE-LANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET LAURIS , MICHEL , AIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1997
Commune de résidence
Sathonay-Camp
Nom, Prénom(s)
BONNET LUCIE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2000
Commune de résidence
Villard-de-Lans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/03/2022
Siret
75369915600026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, exploitation, location et vente de biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, exploitation, location et vente de biens immobiliers.
Adresse
162 RUE DE LA CHAPELLE - EN - VERCORS
38250 , VILLARD-DE-LANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2012
Siret
75369915600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
342 RTE DEPARTEMENTALE 10
13126 , VAUVENARGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26983
Date d'ajout
17/11/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble par suite du transfert du siège social précédemment situé 342 Route Départementale 13126 VAUVENARGUES au 162 Rue de la Chapelle-en-Vercors 38250 VILLARD-DE-LANS à compter du 08/03/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble le 16/11/2023 sous le numéro A2023/012621)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/027128
Date d'ajout
16/11/2023
Description
Transfert du principal établissement au 162 Rue de la Chapelle-en-Vercors 38250 VILLARD-DE-LANS à compter du 08/03/2022
Numéro d'observation
F23/027128
Date d'ajout
16/11/2023
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 342 Route Départementale 13126 VAUVENARGUES (Greffe du Tribunal de Commerce de Aix en Provence) Nouveau siège social : 162 Rue de la Chapelle-en-Vercors 38250 VILLARD-DE-LANS à compter du 08/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).