Entreprise : COFINA 956 - SIREN 753 640 648
Identité
(Entreprise radiée le 17/10/2019)
Dénomination
COFINA 956
SIREN (siège)
753 640 648
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2012
Fermeture de l'établissement - 75364064800014
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2018
Date de fin de la personne morale
30/09/2020
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Trancart BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Abbeville
Nom, Prénom(s)
Guyon De Montlivault ROLAND
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Locatelli RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Courtois AULDE
Nom d'usage
Pichon
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Laïk PIERRE-ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Herail OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Narbonne
Nom, Prénom(s)
Bouly DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
Muyard CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lacomme JEAN-YVES
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Aureville
Nom, Prénom(s)
Chaborel JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
Montariol VERONIQUE
Nom d'usage
Grosnon
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Ceret
Nom, Prénom(s)
Filliol CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
Detais ERIC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Brinon-Sur-Sauldre
Nom, Prénom(s)
Quatre JEAN-MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Les Angles
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/08/2012
Siret
75364064800014
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
47 AV DE L OPERA
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1956824
Date d'ajout
17/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B1956818
Date d'ajout
17/10/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 16-05-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).