Entreprise : JNRP - SIREN 753 631 837
Identité
(Entreprise radiée le 27/11/2018)
Dénomination
JNRP
SIREN (siège)
753 631 837
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2012
Date de fin de la personne morale
23/09/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
128 ALL SEBASTIEN VAUBAN 83600 FREJUS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU POLE BTP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGARDE GILBERT , RICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
NAVARRET PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Roquebrune-sur-Argens
Nom, Prénom(s)
KOKUREK NICOLAS , PATRICK , CESAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
PARMENTIER JOHANN , LUCIEN , ARTHUR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Bagnols-en-Forêt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2012
Siret
75363183700014
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations la vente en totalité ou par lots de ces biens à terme en état futur d'achèvement ou après achèvement. Et ce soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt ainsi que de l'octroi à titre accessoire et exceptionnel de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. Et généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
Adresse
128 ALL 128 allée Sébastine Vauban
83600 , Fréjus - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA du Pole Btp
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10046
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Radiation du RCS le 27/11/2018 avec effet au 15/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9130
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2018 Liquidateur : PARMENTIER Johann, Lucien, Arthur demeurant 1799 rte du muy quartier valère BAGNOLS EN FORET 83600 Le siège de la liquidation est fixé AU DOMICILE DU LIQUIDATEUR Journal d'annonces légales : TPBM en date du 17/10/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).