Entreprise : SCI MARIA LIMERICK - SIREN 753 631 761
Identité
Dénomination
SCI MARIA LIMERICK
SIREN (siège)
753 631 761
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2012
Début d’activité
29/08/2012
Date de fin de la personne morale
05/09/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de biens immobiliers, gestion de ces immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU STIVEL 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURIE CECILE , LAURENCE , CHRISTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
DORNIC JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/08/2012
Siret
75363176100024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de biens immobiliers, gestion de ces immeubles
Autres Activités
Acquisition de biens immobiliers, gestion de ces immeubles
Adresse
5 RUE DU STIVEL
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/2012
Siret
75363176100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE MAURICE DENIS
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3752
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Transfert de l'établissement principal et du siège social à compter du 17/03/2015 : Ancienne adresse : 2 rue Maurice Denis 29000 Quimper; Nouvelle adresse : 5 rue du Styvel 29000 Quimper
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5387
Date d'ajout
05/10/2012
Description
Modification relative aux associés à compter du 24/09/2012 : Partant : DORNIC Monique, Associé Société Civile Nouveau : BOURIE Cécile, Laurence, Christine, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).