Entreprise : SCI LA TAVERNE - SIREN 753 388 610
Identité
Dénomination
SCI LA TAVERNE
SIREN (siège)
753 388 610
Date d'immatriculation au RNE
21/08/2012
Début d’activité
09/08/2012
Date de fin de la personne morale
20/08/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Prévenir les inconvénients d'une indivision, en particulier l'action en partage ; organiser la transmission au sein de la famille, dans le respect des branches ; renforcer la protection du conjoint survivant ; mutualiser pour l'avenir les aléas locatifs
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
45 AV DE LA GARE 48200 SAINT-CHELY-D'APCHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUZAIRE JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Paris 09
Dénomination
CAFE LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/08/2012
Siret
75338861000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Prévenir les inconvénients d'une indivision, en particulier l'action en partage ; organiser la transmission au sein de la famille, dans le respect des branches ; renforcer la protection du conjoint survivant ; mutualiser pour l'avenir les aléas locatifs
Autres Activités
Prévenir les inconvénients d'une indivision, en particulier l'action en partage ; organiser la transmission au sein de la famille, dans le respect des branches ; renforcer la protection du conjoint survivant ; mutualiser pour l'avenir les aléas locatifs
Adresse
45 AV DE LA GARE
48200 , SAINT-CHELY-D'APCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1357
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/05/2019 : Partant : ROUZAIRE David, Gérant et associé indéfiniment responsable Partant : ROUZAIRE Johan, Associé indéfiniment responsable Partant : ROUZAIRE Michelle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CAFE LOUIS (SARL), Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : ROUZAIRE Jean-Louis, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
APE 6820 B Location de terrains et d'autres biens immobiliers SIRET 753 388 610 00010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).