Entreprise : CASA CONSULT - SIREN 753 158 823
Identité
Dénomination
CASA CONSULT
SIREN (siège)
753 158 823
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2012
Début d’activité
13/10/2023
Date de fin de la personne morale
03/08/2111
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
La prise et la gestion de articipatgions dans le capital de toutes sociétés, toutes prestations de services, techniques, commerciales, administratives ou financières, notamment d'assistance et d'animation auprès de toutes sociétés filiales la gestion de son patrimoine, mobilier, immobilier ou financier.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
210290 EUR
Adresse du siège
1 Rue Émile Boisson 30250 Sommières FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOURISSOUX Laurent , François , LAURENT , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Sommières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/10/2023
Siret
75315882300033
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise et la gestion de articipatgions dans le capital de toutes sociétés, toutes prestations de services, techniques, commerciales, administratives ou financières, notamment d'assistance et d'animation auprès de toutes sociétés filiales; la gestion de son patrimoine, mobilier, immobilier ou financier.
Adresse
1 Rue Émile Boisson
30250 , Sommières - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2012
Siret
75315882300025
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
11 RUE GUILLOUD
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2012
Siret
75315882300017
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
15 AV CONDORCET
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/033534
Date d'ajout
21/11/2023
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 11 Rue Guilloud 69003 LYON (Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon) Nouveau siège social : 1 Rue Émile Boisson 30250 SOMMIERES à compter du 09/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/033534
Date d'ajout
21/11/2023
Description
Transfert du principal établissement au 1 Rue Émile Boisson 30250 SOMMIERES à compter du 09/10/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).