Entreprise : I.C.S CONSEILS - SIREN 753 102 284
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2021)
Dénomination
I.C.S CONSEILS
SIREN (siège)
753 102 284
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2012
Date de fin de la personne morale
31/07/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
51 RUE DU PDT WILSON 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CODERT FRANCOIS , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/07/2012
Siret
75310228400019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en ressources humaines, assurances, optimisation et gestion des risques.
Adresse
51 RUE 51 Rue du Président Wilson
92300 , Levallois-Perret - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
117582
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/11/2019
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : CODERT Francois Jean, siège de la liquidation : 18 Rue des PARISIENS 92600 Asnières-sur-Seine, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches en date du 22/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).