Entreprise : SOPRA EXECUTIVE INVESTMENTS (SEI) - SIREN 753 082 403
Identité
(Entreprise radiée le 04/11/2020)
Dénomination
SOPRA EXECUTIVE INVESTMENTS (SEI)
SIREN (siège)
753 082 403
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2012
Date de fin de la personne morale
30/07/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
5000 EUR
Adresse du siège
9 B RUE DE PRESBOURG 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Pecquet XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
Vincens de Tapol CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Paris VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
Pasquier ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
clark Bracco KATHLEEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ronin PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
Charvier CHRISTIAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Annecy
Dénomination
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/07/2012
Siret
75308240300019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation immédiate ou à terme dans la société SOPRA GROUP, SA au capital de 11.893.486 euros dont le siège social est PAE Les Glaisins 74940 Annecy le Vieux (326 820 065) ou dans toute société cotée, filiale ou ancienne filiale du Groupe Sopra Group et la gestion de ces participations.
Adresse
9 B RUE 9 bis rue de Presbourg
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1611422
Date d'ajout
04/11/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 12-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B1611411
Date d'ajout
26/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-09-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 13-10-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).