Entreprise : NERIM GROUP - SIREN 753 023 076
Identité
(Entreprise radiée le 23/02/2024)
Dénomination
NERIM GROUP
SIREN (siège)
753 023 076
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2018
Date de fin de la personne morale
04/10/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
91728.06 EUR
Adresse du siège
21 RUE DES PYRAMIDES 75001 PARIS 1 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bouaziz RAPHAEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
De Lestrange PHILIPPE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1979
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DZETA GROUP
Qualité
Président du conseil de surveillance
Dénomination
COFIGEX COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE GESTION ET D EXPERTISE COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DZETA PARTNERS
Qualité
Liquidateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/07/2012
Siret
75302307600049
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
21 RUE DES PYRAMIDES
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2012
Siret
75302307600015
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
48 RUE SAINTE ANNE
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2012
Siret
75302307600023
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
102 AV DU PRESIDENT KENNEDY
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2012
Siret
75302307600031
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de filiales ou participation, en France et quand il y aura lieu, à l'étranger, la souscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières créées ou à créer.
Adresse
GRANDE ARCHE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 PARVIS DE LA DEFENSE PAROI NORD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B0958420
Date d'ajout
23/02/2024
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 19-12-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B0958416
Date d'ajout
06/12/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 07-11-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : ACTU.FR DU : 23-11-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
26242
Date d'ajout
19/04/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2019B095842
Date d'ajout
03/04/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2012B1587643
Date d'ajout
22/10/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2018B8977
Numéro d'observation
81387
Date d'ajout
05/10/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/06/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-04-2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/04/2015
Numéro d'observation
2019B095841
Date d'ajout
25/06/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-04-2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).