Entreprise : SCI SOREGA - SIREN 752 963 678
Identité
(Entreprise radiée le 26/01/2021)
Dénomination
SCI SOREGA
Sigle
SOREGA
SIREN (siège)
752 963 678
Date d'immatriculation au RNE
14/08/2012
Date de fin de la personne morale
13/08/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
21 AV DE LA GALINE 34170 CASTELNAU-LE-LEZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LES MANDROUS BAT I
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUPPO SOPHIE , CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Lattes
Nom, Prénom(s)
RERSA JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Castelnau-le-Lez
Nom, Prénom(s)
GAFFINEL CHRISTIAN , HENRI , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1933
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
SUPPO SERGE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Le Crès
Dénomination
SOMEKIT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Le Crès
Dénomination
CLEMENTAINE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
JRC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Montferrier-sur-Lez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/08/2012
Siret
75296367800012
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, gestion, vente, souscription de tous droits sociaux de sociétés à objets immobilier. Construction, cession, gestion tous immeubles.
Adresse
21 AV DE LA GALINE
34170 , CASTELNAU-LE-LEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LES MANDROUS BAT I
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3440
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36028
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : RERSA Jacques, siège de la liquidation : Résidence les Mandrous Bat I 21 Avenue de la Galine 34170 Castelnau-le-Lez, parution de la publicité légale : HERAULT JURIDIQUE & ECONOMIQUE en date du 24/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).