Entreprise : NERONDE-MAZILLE - SIREN 752 814 772
Identité
Dénomination
NERONDE-MAZILLE
SIREN (siège)
752 814 772
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2012
Début d’activité
09/03/2019
Date de fin de la personne morale
17/07/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition et gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
RTE DE NERONDE 71250 MAZILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIER PASCALINE , JEANNE , CLAUDIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Bruxelles Schaerbeek
Nom, Prénom(s)
MORIER FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Mazille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/03/2019
Siret
75281477200022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition et gestion d'immeubles
Autres Activités
acquisition et gestion d'immeubles
Adresse
RTE DE NERONDE
71250 , MAZILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
246 Route de Néronde
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/03/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/2012
Siret
75281477200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RUE DE LA PLAINE
78330 , FONTENAY-LE-FLEURY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20037
Date d'ajout
06/07/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon par suite du transfert du siege social 14 Rue de la Plaine 78330 FONTENAY-LE-FLEURY au 246 Route de Néronde 71250 MAZILLE à compter du 09/03/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Mâcon le 04/07/2020 sous le numéro A2020/001239)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002494
Date d'ajout
04/07/2020
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Numéro d'observation
F20/002493
Date d'ajout
04/07/2020
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 14 Rue de la Plaine 78330 FONTENAY-LE-FLEURY (Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles) Nouveau siège social : 246 Route de Néronde 71250 MAZILLE à compter du 09/03/2019
Numéro d'observation
F20/002493
Date d'ajout
04/07/2020
Description
Transfert du principal établissement au 246 Route de Néronde 71250 MAZILLE à compter du 09/03/2019
Numéro d'observation
F20/002493
Date d'ajout
04/07/2020
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur MORIER François Nouvelle Adresse : 246 Route de Néronde 71250 MAZILLE Madame MORIER Pascaline Nouvelle Adresse : 35 Avenue Paul Deschanel 1030 BRUXELLES SCHAERBEEK Belgique
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).