Entreprise : 1000 VOLTS - SIREN 752 648 733
Identité
Dénomination
1000 VOLTS
SIREN (siège)
752 648 733
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2012
Début d’activité
10/08/2012
Date de fin de la personne morale
10/07/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseil en marketing mobile, digitale et numérique
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PILLIAUDIN JEREMY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
Raynaud NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/2012
Siret
75264873300042
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en marketing mobile, digitale et numérique
Adresse
128 RUE LA BOETIE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/10/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/2012
Siret
75264873300034
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
40 RUE SAINT-LOUIS
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/08/2012
Siret
75264873300018
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
21 MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2013
Siret
75264873300026
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
91 RUE NATIONALE
35650 , LE RHEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE ENTREPRISE ORCHIS -LES CORMIERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2020B0021113
Date d'ajout
13/09/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B0021110
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 07/03/2023 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2020B002118
Date d'ajout
11/08/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 11/08/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201502, date de cessation des paiements le 20/07/2022, et a désigné Mme Pascale Cholmé : Juge Commissaire, liquidateur SELARL BDR & Associés en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
6929
Date d'ajout
06/01/2020
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2020B002111
Date d'ajout
03/01/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
16536
Date d'ajout
23/11/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. * de 91 route Nationale Espace Entreprise Orchis Les Cormiers 35650 LE RHEU à 40 rue Saint Louis 35000 RENNES, à compter du 16/11/2016
Numéro d'observation
42339
Date d'ajout
12/11/2013
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de Rennes (35000), 21 mail François Mitterrand à LE RHEU (35650), espace entreprise ORCHIS , les Cormiers, 91 route Nationale à compter du 01/11/2013
Numéro d'observation
30686
Date d'ajout
07/05/2013
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL unipersonnelle Se transforme en SARL pluripersonnelle A compter du 26/03/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).