Entreprise : C.S.C - SIREN 752 636 977
Identité
Dénomination
C.S.C
SIREN (siège)
752 636 977
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2012
Début d’activité
01/07/2012
Date de fin de la personne morale
25/07/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Fabrication et la réparation d'ouvrages métalliques.
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
ZI DE L HABITARELLE 30110 LES SALLES-DU-GARDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NACER-CHERIF LOUNISSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Rousson
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75263697700015
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Fabrication et la réparation d'ouvrages métalliques.
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Autres Activités
FABRICATION REPARATION OUVRAGES METALLIQUES
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
ZI DE L HABITARELLE
30110 , LES SALLES-DU-GARDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/009553
Date d'ajout
05/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 05/04/2023 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ 22 rue Taisson 30100 Alès. Date de cessation des paiements : 01/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/026380
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1000 EUROS Nouveau capital : 10000 EUROS à compter du 01/07/2020
Numéro d'observation
F20/026380
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Modification relative aux dirigeants GOUCHENE Mustapha nom d'usage : GOUCHENE Mustapha n'est plus gérant NACER-CHERIF Lounisse nom d'usage : NACER-CHERIF Lounisse devient gérant à compter du 01/07/2020
Numéro d'observation
F16/009320
Date d'ajout
14/06/2016
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 29 juin Nouvelle date : 31 décembre à compter du 01/06/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
;LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).