Entreprise : TYRES IN STOCK FRANCE SARL - SIREN 752 596 387
Identité
Dénomination
TYRES IN STOCK FRANCE SARL
SIREN (siège)
752 596 387
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2012
Début d’activité
24/09/2021
Date de fin de la personne morale
13/11/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Commerce de gros de pneus autos et motos Commerce de gros de pneus autos et motos.
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
21 RUE CDT FUZIER 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VOS ONNO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Ng Breukelen
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Nanterre Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/09/2021
Siret
75259638700031
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros de pneus autos et motos Commerce de gros de pneus autos et motos.
Adresse
21 RUE CDT FUZIER
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/05/2012
Siret
75259638700015
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité principale
Commerce de gros d'équipements automobiles
Adresse
27 RUE DU CHAMP DE MARS
57200 , SARREGUEMINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
75259638700023
Code APE
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité principale
Commerce de gros d'équipements automobiles
Adresse
679 AV DE LA REPUBLIQUE (LILLE)
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
01/12/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A LYON (69003) 21 RUE COMMANDANT FUZIER RC LYON 2021B10097 LE 24-09-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/090332
Date d'ajout
23/11/2021
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 09/02/2015 (mention n°4 du GTC de Lille Métropole).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/02/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-10-2014
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/11/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).