Entreprise : AGRIFORM - SIREN 752 515 064
Identité
Dénomination
AGRIFORM
SIREN (siège)
752 515 064
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2012
Début d’activité
04/07/2012
Date de fin de la personne morale
09/07/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Conception, fabrication, commercialisation d'équipement industriel, agricole, travaux publics.
Code APE
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
RTE DE MORVILLERS 60380 SONGEONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAHOCHE THIERRY , PIERRE , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Gournay en Bray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/07/2012
Siret
75251506400026
Enseigne
AGRIFORM
Code APE
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception, fabrication, commercialisation d'équipement industriel, agricole et travaux publics.
Adresse
RTE DE MORVILLERS
60380 , SONGEONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/2012
Siret
75251506400018
Code APE
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Activité principale
Fabrication de machines agricoles et forestières
Adresse
18 PL DES ARENES
60300 , SENLIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/02/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé en date du 31/01/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023/24, date de cessation des paiements le 20/01/2023, et a désigné juge commissaire : Monsieur Sylvain PRUVOST, administrateur : SELAS BMA, en la personne de Me MIQUEL Laurent 16 Bis rue de la Comédie 02100 SAINT QUENTIN, mandataire judiciaire : SCP ALPHA MJ, en la personne de Me HERMONT Julie 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 31/07/2023, et a ouvert une période d'observation expirant le 31/07/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/06/2014
Description
Transfert du siège social et établissement principal de SENLIS (60300) - 18A place des Arènes [2012B00639 RCS COMPIEGNE], dans l'établissement secondaire à SONGEONS (60380) - route de Morvillers, à compter du 15/06/2014.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/06/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).