Entreprise : SHEHERAZAD - SIREN 752 511 196
Identité
Dénomination
SHEHERAZAD
SIREN (siège)
752 511 196
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2012
Date de fin de la personne morale
04/07/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
69 RUE CHARLES DE GAULLE 02500 HIRSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIDI SONIA
Nom d'usage
CHERIF
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Saint-Michel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/07/2012
Siret
75251119600012
Nom commercial
RESTAURANT SHEHERAZAD
Enseigne
RESTAURANT SHEHERAZAD
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation de tout fonds de commerce de snack caféteria brasserie restaurant glaces plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter.
Adresse
69 RUE 69 rue Charles de Gaulle
02500 , Hirson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 04/12/2015 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
16/05/2014
Description
Par ordonnance en date du 16/05/2014, Monsieur le Président du tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a décidé de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/04/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, a prononcé, en date du 04/04/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2014/5042, date de cessation des paiements le 04/10/2012, et a désigné : juge commissaire Monsieur . Christian OLIVIER liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).