Entreprise : DS - SIREN 752 385 997
Identité
Dénomination
DS
SIREN (siège)
752 385 997
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2012
Début d’activité
01/07/2012
Date de fin de la personne morale
26/06/2111
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte et d'urbanisme et en particulier de la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de batir et à l'aménagement de l'espace
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
33120 EUR
Adresse du siège
74 RUE DU VINCIN 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Pa de Laroiseau 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DALLIER REGIS , PASCAL , MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Paris 4e Arrondissement
Établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2023
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75238599700057
Nom commercial
Agence Régis Dallier
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte et d'urbanisme et en particulier de la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de batir et à l'aménagement de l'espace
Adresse
67 RUE ANITA CONTI
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA DE LAROISEAU II
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2023
Siret
75238599700065
Nom commercial
AGENCE REGIS DALLIER
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte et d'urbanisme et en particulier de la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Adresse
74 RUE DU VINCIN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
75238599700040
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession d'architecte et d'urbanisme.
Adresse
219 BD SAINT-GERMAIN
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2012
Siret
75238599700016
Nom commercial
AGENCE REGIS DALLIER
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
15 RTE DE NANTES
56860 , SENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE MOGADOR - BATIMENT B
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
75238599700024
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Profession d'architecte et d'urbanisme
Adresse
2 RUE MONSEIGNEUR TREHIOU
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
75238599700032
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
68 RUE DE GRENELLE
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3554
Date d'ajout
03/06/2020
Description
Transformation de la société à compter du 30/04/2020 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2020 : Changement de qualité : DALLIER Régis, Pascal, Maurice, 14 rue du Petit Musc, 75004 Paris, Gérant devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).