Entreprise : NICOVIDAL COMMUNICATIONS - SIREN 752 348 144
Identité
(Entreprise radiée le 20/05/2020)
Dénomination
NICOVIDAL COMMUNICATIONS
Sigle
NVC
SIREN (siège)
752 348 144
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2012
Date de fin de la personne morale
21/06/2111
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
26701 EUR
Adresse du siège
32 RUE DES LANDELLES 35135 CHANTEPIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD EST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75234814400011
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
24 RUE DE LORGERIL
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75234814400037
Nom commercial
NICOVIDAL COMMUNICATIONS
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente d'espaces publicitaires, conseil en communication
Adresse
32 RUE 32 Rue des Landelles Zone Industrielle Sud Est
35135 , Chantepie - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SUD EST
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2013
Siret
75234814400029
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
34 RUE FREDERIC LE GUYADER
35200 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8321
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 18/05/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/05/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8321
Date d'ajout
20/05/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
49715
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
4050
Date d'ajout
03/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 01/06/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00099 désigne liquidateur SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Crs RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 RENNES
Numéro d'observation
96941
Date d'ajout
17/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 16/03/2016 nommant administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Crs RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 RENNES lequel aura pour mission : outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,
Numéro d'observation
96528
Date d'ajout
09/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 09/03/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00099 , date de cessation des paiements le 31/01/2016 désigne Mandataire judiciaire SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 09/09/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
93104
Date d'ajout
25/01/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. De 34 rue Frédéric Le Guyader 35200 RENNES à 32 rue des Landelles - ZI Sud Est 35135 CHANTEPIE à compter du 23/12/2015.
Numéro d'observation
70929
Date d'ajout
18/02/2015
Description
Cette société est devenue une SAS pluripersonnelle à compter du 01/01/2015.
Numéro d'observation
37162
Date d'ajout
16/08/2013
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de RENNES 35000 - 24 Rue de LORGERIL au 34 rue Frédéric le Guyader - 35200 RENNES à compter du 09/07/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).