Entreprise : MM CONSEIL - SIREN 752 186 544
Identité
Dénomination
MM CONSEIL
SIREN (siège)
752 186 544
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2012
Début d’activité
31/05/2012
Date de fin de la personne morale
17/06/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'exploitation de toutes activités de publicité, communication, Print, création et conseil en communication, création et conseil en organisation et animation d'événements (séminaires et de salons), conseil et création de sites Web , l'assistance aux transactions immobilières , l'apport d'affaires en matière immobilière et mobilière , l'assistance a la recherche de financements pour tout financement en matière immobilière, mobilière ou autre .
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
27 RUE D'ATHENES 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mahieu DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/05/2012
Siret
75218654400033
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exploitation de toutes activités de publicité, communication, Print, création et conseil en communication, création et conseil en organisation et animation d'événements (séminaires et de salons), conseil et création de sites Web , l'assistance aux transactions immobilières , l'apport d'affaires en matière immobilière et mobilière , l'assistance a la recherche de financements pour tout financement en matière immobilière, mobilière ou autre .
Adresse
27 RUE D'ATHENES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2012
Siret
75218654400025
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
35 RUE DIDEROT
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2012
Siret
75218654400017
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
176 AV DES GRESILLONS
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
176-194 TOUR D'ASNIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2021B115597
Date d'ajout
26/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 26/10/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202202110, date de cessation des paiements le 12/10/2022, et a désigné M. Philippe Charpy : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié 19 rue Lantiez 75017 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33996
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 16/03/2021 De : 35 rue Diderot 92600 Asnières-sur-Seine A : 27 rue d'Athenes 75009 Paris
Numéro d'observation
2021B115591
Date d'ajout
12/04/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/04/2014
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).