Entreprise : A+ GESTION - SIREN 752 159 483
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2023)
Dénomination
A+ GESTION
SIREN (siège)
752 159 483
Date d'immatriculation au RNE
27/09/2012
Date de fin de la personne morale
26/09/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
10 RUE DES ARTS ET METIERS 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZFU DE DILLON IMM PINSONNELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE , MARIE-JOSEPH , MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
LE FRANCOIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75215948300011
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'assistance et la fourniture de services juridiques, administratifs, comptables, financiers à toutes societes ou entreprises
Adresse
10 RUE 10 rue des Arts Et Métiers Zfu de Dillon Imm Pinsonnelle
97200 , Fort-de-France - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZFU DE DILLON IMM PINSONNELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 10/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/11/2022
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 22/11/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22/05/2021, désignant en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Aromes 97229 Les Trois-Îlets,.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).