Entreprise : TOUS EN CYCLES - SIREN 752 150 227
Identité
(Entreprise radiée le 15/05/2020)
Dénomination
TOUS EN CYCLES
SIREN (siège)
752 150 227
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2012
Fermeture de l'établissement - 75215022700011
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2018
Date de fin de la personne morale
21/06/2062
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2013
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES STRADELIS 31340 VILLEMUR-SUR-TARN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEJEUNE THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Villemur-sur-Tarn
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
75215022700011
Enseigne
TOUS EN CYCLES
Code APE
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
REP DE CYCLES
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Code APRM
9529ZB - Réparation de cycles
Adresse
0001 R DES STRADELIS
31340 , VILLEMUR-SUR-TARN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/010098
Date d'ajout
04/04/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 28/02/2018 - Siège de la liquidation : 1 Rue des Stradelis 31340 VILLEMUR-SUR-TARN - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Voix du Midi du 29/03/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/010098
Date d'ajout
04/04/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/02/2018 - suppression du fonds -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).